MADANI JAMIA MASJID ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Catering to the religious needs of the local muslim community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Kirklees
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- MADNI JAMIA MASJID ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMAD IDREES | Cadeirydd |
|
|
|||||
IRSHAD KHAN | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.66k | £110.13k | £307.82k | £245.12k | £258.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.61k | £62.58k | £408.46k | £247.43k | £241.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2021 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2021 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 MAY 1976 AS AMENDED 12 DECEMBER 1976
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE MUSLIM FAITH IN HUDDERSFIELD.
Maes buddion
HUDDERSFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MADNI JAMIA MASJID MOSQUE
12 MACHAM STREET
HUDDERSFIELD
HD1 3QZ
- Ffôn:
- 01484301103
- E-bost:
- info@madnijamiamasjid.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window