Hanes ariannol POINT
Rhif yr elusen: 1161596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.27k | £333.18k | £429.40k | £365.93k | £517.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.57k | £331.66k | £402.14k | £343.83k | £476.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.48k | £281.01k | £249.85k | £142.37k | £271.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.00k | £47.40k | £59.91k | £76.73k | £79.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £476.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £58 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £29.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £475.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £720 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.