NUTMEG COMMUNITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We deliver an array of highly effective projects engaging with hard to reach young people across the London Borough of Barnet, particularly in areas of high need (Grahame Park, West Hendon, Burnt Oak, and Edgware). Projects have included providing mentoring, organising community cohesion events, delivering workshops and promoting volunteering opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- NUTMEG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £520 | £390 | £21.30k | £2 | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91k | £426 | £8.04k | £12.11k | £3.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 JUL 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/05/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF LONDON IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE FULLY IN SOCIETY. TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window