Hanes ariannol CRISIS PREGNANCY CARE

Rhif yr elusen: 1163337
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £10.94k £7.64k £7.73k £2.95k £3.15k
Cyfanswm gwariant £8.67k £8.98k £7.05k £5.91k £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £2.50k N/A £2.00k