Hanes ariannol LADYBIRD PLAYGROUP THRIPLOW
Rhif yr elusen: 1162435
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.07k | £112.63k | £125.77k | £89.85k | £74.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.85k | £111.46k | £110.98k | £95.58k | £77.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.09k | £60.75k | £56.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £8.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.