ST DENNIS AND NANPEAN COMMUNITY CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Give grants to projects within the Cornwall Council Ward of St Dennis and Nanpean only
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £145,158 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
Llywodraethu
- 21 Hydref 2015: CIO registration
- ST DENNIS AND NANPEAN COMMUNITY CHARITABLE INCORPERATED ORGANISATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Jayne Hutton | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Adrian Hutton | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Julie Floyd | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Richard Michael Cole | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Jennifer Burnett | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Mike McLening | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Keith Truscott | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|||||
JULIA CLARKE | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|||||
Ann Chapman | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|||||
Tanya Marie Edmunds | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.31k | £116.90k | £127.96k | £133.97k | £145.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.83k | £194.18k | £182.25k | £215.23k | £140.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £137.31k | £116.90k | £127.96k | £133.97k | £145.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Oct 2015 as amended on 06 Jun 2019 as amended on 04 Dec 2020 as amended on 17 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
(1)To promote the preservation of health of people living in the Area of Benefit; (2)To assist in the provision of recreational facilities for the people living in the Area of Benefit in the interests of social welfare who by reason of their youth, age, infirmity, disablement, financial or social or economic circumstances, have need of such facilities with the object of improving their condition of life; (3)To promote the protection and improvement of the environment in the Area of Benefit; (4)To promote sustainable development; sustainable development means ?development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (5)To advance such charitable purposes (according to the law of England and Wales) as the trustees see fit from time to time. Nothing in this constitution shall authorise an application of the property of the Charity for purposes which are not exclusively charitable purposes for the public benefit.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Claytawc Training & Work Centre
Fore Street
St. Dennis
ST. AUSTELL
Cornwall
PL26 8AF
- Ffôn:
- 07900117241
- E-bost:
- info@stdennisnanpeanct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window