Hanes ariannol MANOR FARM COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 505889
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £997.19k | £1.01m | £1.50m | £1.37m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £967.44k | £1.18m | £939.06k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.50k | £30.00k | £78.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.90k | £58.20k | £548.18k | £255.42k | £161.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.90k | £25.37k | £7.26k | £317.42k | £5.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £459.56k | £431.24k | £445.23k | £352.92k | £293.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.60k | £534.36k | £1.04m | £685.76k | £864.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.14k | £21.56k | £13.61k | £11.12k | £17.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £967.44k | £1.18m | £939.06k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.90k | £11.70k | £13.14k | £14.03k | £23.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.