Ymddiriedolwyr WORLD SPORT MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1161465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Webb-Peploe Cadeirydd 08 June 2020
Dim ar gofnod
Arnaud Melinard Ymddiriedolwr 10 November 2024
Dim ar gofnod
Timothy Richard Jones Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Alison Sturgess-Durden Ymddiriedolwr 09 March 2019
Dim ar gofnod
GRAHAM MASSEY Ymddiriedolwr 02 November 2015
Dim ar gofnod