Hanes ariannol FAMILY FRIENDS (WREXHAM)
Rhif yr elusen: 1160655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.40k | £142.47k | £185.61k | £214.62k | £248.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.39k | £147.95k | £158.36k | £190.48k | £234.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £65.71k | N/A | £70.80k | £55.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.94k | N/A | £72.98k | £70.80k | £15.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.