ymddiriedolwyr FAMILY FRIENDS (WREXHAM)
Rhif yr elusen: 1160655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET PEET | Cadeirydd | 29 July 2015 |
|
|
||||
Andrea Watson | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Melanie Williams | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
WENDY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|
||||
BEULAH GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|||||
RUTH WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 09 September 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.