Hanes ariannol CASE COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1166966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.43m £429.95k £4.79m £550.90k £577.01k
Cyfanswm gwariant £342.08k £286.58k £375.04k £496.25k £590.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £43.15k £18.59k £5.36k £21.79k
Incwm o roddion a chymynroddion £6.13m N/A £4.28m £6.43k £21.79k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.83k N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £58.60k £75.02k £93.95k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £283.83k N/A £444.01k £469.45k £461.27k
Incwm - Arall £3.49k N/A £8.46k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £295.59k N/A £309.83k £409.69k £491.93k
Gwariant - Ar godi arian £46.48k N/A £65.21k £86.57k £99.04k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £38.70k £55.69k £146.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £65.21k £86.57k £99.04k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0