Ymddiriedolwyr CASE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1166966

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Daniel Peters | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Philip Frederick Crawley | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
John Nigel Young | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Yasmin Dominique Alexandra St-John | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Debbie James | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Alison Jackson | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Simon Matthew Patterson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Robert Corken Gray | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Mark Peter Russell | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
STEVEN BAIRD | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.