Hanes ariannol THE PALACE TRUST
Rhif yr elusen: 1160830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.62m | £1.88m | £1.46m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.21m | £1.45m | £1.57m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £148.87k | £37.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £164.59k | £758.64k | £576.58k | £168.30k | £190.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £851.56k | £447.49k | £688.37k | £658.64k | £752.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £434.64k | £410.03k | £609.89k | £625.41k | £626.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.96k | £2.67k | £1.82k | £5.96k | £40.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £694.68k | £724.39k | £877.44k | £949.51k | £965.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £641.60k | £485.94k | £572.36k | £620.72k | £728.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.24k | £6.90k | £7.04k | £8.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.