ymddiriedolwyr THE PALACE TRUST
Rhif yr elusen: 1160830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Hawes | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|
||||
Nastasha Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Moira Anderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Gregory Beedle | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Katharine Macdonald | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Samuel Forsey | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
The Rt Revd Dr Noel Michael Roy Beasley | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|||||
Paul Richard Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Right Rev Trevor Willmott | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Michael Minta | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|||||
NICHOLAS DENISON | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Maureen Boylan | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
PETER BRUCE GRAHAM STICKLAND | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.