ymddiriedolwyr CURROCK COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1161578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN WILLIAM GLOVER | Cadeirydd | 27 November 2019 |
|
|||||
Cllr Lisa Brown | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Thomas William Earl | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Garry Cunningham | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Emma Susan Davidson | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Paul Alexander Heron | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Kathryn Bowstead | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Christopher Wills | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
MAJOR ALAN PAUL CHANDLER | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.