Ymddiriedolwyr COMMUNITY LIVES CONSORTIUM

Rhif yr elusen: 1161709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STUART HAYDN HARPER Cadeirydd 16 February 2015
Dim ar gofnod
Jamie Davies Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Brian Roberts Ymddiriedolwr 05 December 2024
Dim ar gofnod
Elisha Thomas Ymddiriedolwr 05 December 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Joy Power Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Ian George Davies Ymddiriedolwr 19 March 2019
Dim ar gofnod
Lynne Carol Stainsby Ymddiriedolwr 19 March 2019
Dim ar gofnod
Phillip John Jones Ymddiriedolwr 19 March 2019
SAFETY GROUPS UK
Derbyniwyd: Ar amser
Sue Cole Ymddiriedolwr 19 March 2019
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER EDWARDS Ymddiriedolwr 16 February 2015
Dim ar gofnod