FOUNDATION FOR FREE RADIO PEACE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of Peace and Harmony by production of Radio Programmes Recording and production of radio programmes to bring hope and comfort to refugees of the Syrian Crisis. Production of Educational radio programmes for the children of refugees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- East Riding Of Yorkshire
- Cyprus
- Twrci
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 22 Ebrill 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ALEXANDER RUSLING | Cadeirydd | 01 February 2015 |
|
|
||||
BENJAMIN RUSLING | Ymddiriedolwr | 15 August 2015 |
|
|
||||
BARRY HOWARD ROBINSON | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
ANNE RUSLING | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.29k | £2.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.50k | £2.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Rhagfyr 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ionawr 2023 | 74 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC IN THE LEVANT, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRODUCTION AND DISSEMINATION OF RADIO PROGRAMMES OF AN EVANGELISTIC OR TEACHING NATURE. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE LEVANT IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PRODUCTION AND DISSEMINATION OF EDUCATIONAL OR INSTRUCTIONAL RADIO PROGRAMMES. (C) TO PROMOTE RELIGIOUS OR RACIAL HARMONY AND EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: I) PROVIDING INFORMATION ABOUT THE PEACEFUL ASPECTS OF THE CHRISTIAN FAITH WITHIN THE OVERALL MESSAGES DURING PROGRAMMES PRODUCED IN PURSUANCE OF OBJECT (A). II) PROMOTING TOLERANCE AND HARMONY BY THE USE OF PEACEFUL LANGUAGE AND ATTITUDES WITHIN ALL PROGRAMMES, LEADING TO A MORE HARMONIOUS COEXISTENCE BETWEEN THE VARIOUS DIFFERENT COMMUNITIES WHO MIGHT HEAR THE PROGRAMMES. III) PROMOTING THE MESSAGE OF EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR ALL WITHIN THE PROGRAMMES, IN PARTICULAR THOSE PROGRAMMES OF AN EDUCATIONAL NATURE AS PROPOSED IN OBJECT (B) (D) THE RELIEF OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN MIDDLE EASTERN COUNTRIES WHO ARE THE VICTIMS OF WAR, NATURAL DISASTER OR CATASTROPHE. (E) THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION DETERMINE, IN PARTICULAR IN MIDDLE EASTERN COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 PACKMAN LANE
KIRK ELLA
HULL
HU10 7TL
- Ffôn:
- 0844 2477279
- E-bost:
- TRUSTEES@FREERADIOPEACE.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window