Hanes ariannol NANTUCKET CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1161999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.49k | £57.59k | £62.11k | £155.75k | £156.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.77k | £57.27k | £50.61k | £100.05k | £126.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.84k | £19.94k | £6.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.