Ymddiriedolwyr PUBLIC HEALTH REGISTER
Rhif yr elusen: 1162895

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin James Humphrey | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Helen Featherstone | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Marriane Luella Coward | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Linda Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
James Matthew Sandy | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Dr Ranjit Khutan | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Joanna Susan Dowd | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Helen Rosemary King | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
David Herbert Evans | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|||||
Dr Jenny Douglas | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|||||
Andrew Philip Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
DUNCAN VERNON | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Dr VIVIENNE MARILYN SPELLER | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.