SOUNDCAFE LEICESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SoundCafe (SCL) aims to inspire those who are homeless or socially isolated as a consequence of their living arrangements, by providing safe creative spaces. SCL offers opportunities for guests to access services that encourage their physical, emotional and spiritual well-being, enabling them to sing together as a choir, creative writing, arts, crafts and football health & well-being workshops.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 04 Awst 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anthony Robert Leighton | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Martin Furniss | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|||||
Andrew George Scott | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|||||
Jennifer Barrett | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Lisa Gemma Parkes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alan Keith Fletcher | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
Pete Miller | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
SANDIE SOBIERAJ | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/03/2020 | 09/03/2021 | 09/03/2022 | 09/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.97k | £84.22k | £57.39k | £27.94k | £39.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.74k | £44.42k | £57.05k | £67.49k | £60.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £8.48k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 09 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 09 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 09 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 09 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 04 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
AS AN EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH AND VALUES, THE OBJECT OF THE CIO IS: TO RELIEVE POVERTY AND THE OTHER CHARITABLE NEEDS OF PERSONS WHO ARE HOMELESS OR LIVING IN VULNERABLE HOUSING OR WHO HAVE RECENTLY EXPERIENCED HOMELESSNESS IN LEICESTER AND LEICESTERSHIRE, IN PARTICULAR BY PROVIDING A SAFE CREATIVE SPACE FOR THEM TO MEET REGULARLY BY OFFERING OPPORTUNITIES TO LISTEN TO AND TAKE PART IN MUSICAL AND ARTISTIC PRACTICE AND PERFORMANCES, AS A MEANS TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE VULNERABLE HOUSING MEANS PERSONS WHO ARE SOFA SURFING DEFINED AS: SHARING A ROOF WITH SOMEONE WHERE THERE IS NO TENANCY RIGHTS; LIVING IN A HOSTEL OR SQUATTING IN A PROPERTY WHERE THERE IS NO TENANCY AT ALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Rowleys Partnership Ltd
Unit 12
Harcourt Way
Meridian Business Park
LEICESTER
LE19 1WP
- Ffôn:
- 07780607063
- E-bost:
- soundcafeleics@gmail.com
- Gwefan:
-
soundcafe.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window