FRIENDS OF NAMUNCHA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, the advancement of education of children and young people living in the Namuncha community in Kenya by supporting the establishment, maintenance, development and running of Namuncha Primary and Secondary schools and its staff and pupils and supporting pupils with bursaries and sponsorships to fulfill a secondary and post-secondary education, and support relevant research.'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cenia
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- NAMUNCHA COMMUNITY SCHOOLS PROJECT (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR Arthur Hibble | Cadeirydd | 03 March 2015 |
|
|
||||
Dr Nicholas Paul Charles Rudman | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Frank Huffer | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Alison Feist | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
ROBERT ANTHONY STRINGER | Ymddiriedolwr | 04 May 2015 |
|
|||||
CHARLOTTE TULINIUS | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41k | £12.05k | £9.29k | £8.18k | £6.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51k | £2.49k | £11.99k | £7.94k | £5.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 05 Awst 2022 | 158 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 05 Awst 2022 | 523 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 05/06/2015 as amended on 22 Oct 2019 as amended on 09 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING IN THE NAMUNCHA COMMUNITY IN KENYA BY SUPPORTING THE ESTABLISHMENT, MAINTENANCE, DEVELOPMENT AND RUNNING OF NAMUNCHA PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS AND ITS STAFF AND PUPILS AND SUPPORTING PUPILS WITH BURSARIES AND SPONSORSHIPS TO FULFIL A SECONDARY SCHOOL EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SEARLE STREET
CAMBRIDGE
CB4 3DB
- Ffôn:
- 01223367239
- E-bost:
- ncspuk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window