Hanes ariannol Fountain of Fire Prayer Restoration Ministry

Rhif yr elusen: 1163267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.47k £51.48k £22.33k £60.89k £43.66k
Cyfanswm gwariant £43.76k £53.22k £22.42k £83.75k £44.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A