ymddiriedolwyr CALM MEDIATION
Rhif yr elusen: 1161807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Thomas George Pickard | Cadeirydd | 20 July 2020 |
|
|
||||
Nikki Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Miroslawa Wojnar | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Paul Damian George | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|||||
Olabode Adeloye | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Ralph Strang | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||
JOE MARTIN | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.