AGAPE INTERNATIONAL CHRISTIAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an evangelical church based in Bradford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,269 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
56 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
- AICC (Enw gwaith)
- AGAPE INERNATIONAL CHRISTIAN CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KOLADE OBAFEMI OMOJOLA | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
RAPHAEL ABIODUN OWONONI | Ymddiriedolwr | 23 December 2018 |
|
|
||||
FIDELIS ALEGHE | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
SANDRA ALEGHE | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/03/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.91k | £41.44k | £55.22k | £98.14k | £143.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.66k | £40.81k | £55.72k | £97.50k | £138.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.40k | £19.75k | £31.27k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 FEB 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH OUR STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE BELOW IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. OUR DOCTRINAL BELIEFS ARE: I. WE BELIEVE THE BIBLE IS THE INSPIRED, ONLY INFALLIBLE AND AUTHORITATIVE WORD OF GOD. II. WE BELIEVE THERE IS ONE GOD AND ETERNALLY COEXISTENT IN THREE PERSONS: FATHER, SON AND HOLY SPIRIT. GOD THE FATHER IS THE CREATOR OF HEAVEN AND EARTH AND THE SUSTAINER OF ALL THINGS. THERE IS BUT ONE GOD, INFINITE, ETERNAL AND PERFECT IN HOLINESS, TRUTH AND LOVE. III. WE BELIEVE THE DEITY OF JESUS CHRIST, HIS VIRGIN BIRTH, HIS SINLESS LIFE, HIS MIRACLES, HIS VICARIOUS AND ATONING DEATH THROUGH HIS SHED BLOOD, HIS BURIAL, HIS BODILY RESURRECTION, AND HIS ASCENSION TO THE RIGHT HAND OF THE FATHER, AND HIS PERSONAL RETURN IN POWER AND GLORY. HE IS THE HEAD OF HIS BODY, THE CHURCH. IV. WE BELIEVE THAT MAN IS TOTALLY INCAPABLE OF RETURNING TO GOD IN HIMSELF AND IS LOST WITHOUT HOPE, APART FROM THE SALVATION OF JESUS CHRIST. V. WE BELIEVE THE PRESENT MINISTRY OF THE HOLY SPIRIT, BY WHOSE INDWELLING THE CHRISTIAN IS ENABLED TO LIVE A GODLY LIFE. VI. WE BELIEVE THE BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT, WITH THE EVIDENCE OF SPEAKING IN TONGUES, IS AVAILABLE TO ALL THAT BELIEVE IN JESUS CHRIST, AND WILL TOTALLY SURRENDER THEIR LIVES TO THE COMPLETE, PERFECT WILL OF GOD. VII. WE BELIEVE THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT (THE WORD OF WISDOM, THE WORD OF KNOWLEDGE, FAITH, GIFTS OF HEALING, WORKING OF MIRACLES, PROPHECY, DISCERNING OF SPIRITS, DIVERSE KINDS OF TONGUES AND THE INTERPRETATION OF TONGUES) ARE AVAILABLE THROUGH THE HOLY SPIRIT, AND ARE FOR THE CHURCH TODAY. VIII.WE BELIEVE THE FRUIT OF THE HOLY SPIRIT (LOVE, JOY, PEACE, LONGSUFFERING, GENTLENESS, GOODNESS, FAITH, MEEKNESS AND TEMPERANCE-GAL 5:22 & 23) IX. WE BELIEVE IN THE CORPORATE WORSHIP OF BELIEVERS IN A LOCAL CHURCH AND IN WITNESSING TO OUR FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Agape Int'l Christian Centre
Mount Street
BRADFORD
West Yorkshire
BD3 9SN
- Ffôn:
- 01274371725
- E-bost:
- aicccity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window