WHITEHALL PSA

Rhif yr elusen: 1161163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supporting Children and the wider local community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024

Cyfanswm incwm: £11,434
Cyfanswm gwariant: £9,042

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Waltham Forest

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Ebrill 2015: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jo Etherington Ymddiriedolwr 23 February 2024
Dim ar gofnod
Lucy Morrison Ymddiriedolwr 23 February 2024
Dim ar gofnod
Maria Wade Ymddiriedolwr 23 February 2024
Dim ar gofnod
Reka Mills Ymddiriedolwr 23 February 2024
Dim ar gofnod
Zakia Khatun Ymddiriedolwr 17 January 2020
Dim ar gofnod
CARLY BLYTH Ymddiriedolwr 18 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.85k £1.51k £15 £12.43k £11.43k
Cyfanswm gwariant £6.34k £489 £1.02k £4.26k £9.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 18 Ionawr 2025 78 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 04 Mawrth 2024 124 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2021 30 Mawrth 2022 149 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2020 24 Ionawr 2021 84 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O Whitehall Primary School
90 Normanton Park
LONDON
E4 6ES
Ffôn:
07957979953
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael