Ymddiriedolwyr GUJARAT HINDU SOCIETY, PRESTON
Rhif yr elusen: 505959

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASHRATHBHAI H NAYEE | Cadeirydd | 15 September 2024 |
|
|
||||
Jinabhai Mithabhai Patel | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Amratbhai Limbachia | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Jashuben Parekh | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Ketankumar Vara | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Ishwer D Tailor MBE JP DL | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Nimesh Parmar | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Kamalkant Parekh | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Amratlal Patel | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Dhanuben T Patel | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Bharat Govind Maru | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
Ashit Maheshchandra Jariwala | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
Mahendra Marolia | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
PRAHLADBHAI S NAYEE | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|
||||
Balvantrai Panchal | Ymddiriedolwr | 23 September 2010 |
|
|
||||
RAMANBHAI S VALAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.