Hanes ariannol 5K PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1161886
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £5.79k £0 £16.20k £9.01k £5.01k
Cyfanswm gwariant £2.23k £0 £6.00k £1 £11.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A