ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF NORE BARN WOODS
Rhif yr elusen: 1161720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY EWING | Cadeirydd | 18 May 2015 |
|
|
||||
Marie Valerie Cameron | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Paul Scales | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
BARRINGTON JAMES KING-SMITH | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
FREDA MADELEINE COX | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|||||
Pamela Ewing | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.