BRISTOL INSIGHT MEDITATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Introductory courses on Insight meditation practice - Teacher led meditation practice courses - Teacher led retreat meditation days - Weekly evening sitting group, combining practice and discussion to support individual practice - Monthly day time sitting group. - Monthly 'self led' day retreats - Monthly group to support focusing practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Dinas Casnewydd
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2015: CIO registration
- BRISTOL INSIGHT (Enw gwaith)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Pusey | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Mx Eugene Furniss | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Nadja Klose | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Madeleine Surekha Longley | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Morag Rose Ruffell | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Dr Lesley Wye | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|||||
Christine Elizabeth Ramsey-Wade | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31k | £2.24k | £5.22k | £15.92k | £13.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80k | £2.00k | £5.62k | £12.48k | £14.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Tachwedd 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Tachwedd 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 15 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF MEDITATION AND THE TEACHINGS OF THE BUDDHA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SUPPORTING AND ENCOURAGING THE STUDY AND PRACTICE OF BUDDHIST INSIGHT MEDITATION (ALSO KNOWN AS VIPASSANA MEDITATIVE PRACTICE) FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN BRISTOL AND THE SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
93 Stonebridge Park
BRISTOL
BS5 6RN
- Ffôn:
- 07742736350
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window