ymddiriedolwyr SUDBURY GASWORKS RESTORATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1161410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY WEBBER | Cadeirydd | 18 March 2015 |
|
|
||||
Noel Paul Fowler | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Jack Bozier | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
BRICE BOZIER | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
JULIE WHITE | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
GILLIAN ANN PREW | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
ANNA MASSEY-FRYER | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.