TOR SUPPORT SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tor Support Services provided a confidential counselling service to children, young people and their families between the ages of 5 - 25.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 15 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144703 TOR SUPPORT SERVICES
- 03 Medi 2015: CIO registration
- TSS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR K VILE | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||
Sulina Tallack | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Victoria Bunney | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Rachael Luxton | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Jacqui Cornish | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Karrie-Anne Hancock | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Jane Lake | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Kim Nancy Whittle | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Dr Emma Louise Sircar | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Mervin Scott | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Anthony Barker | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.67k | £60.22k | £45.78k | £81.71k | £116.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.05k | £56.52k | £81.03k | £101.81k | £91.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 03 Sep 2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 5 AND 25 BY PROVIDING CONFIDENTIAL COUNSELLING, INFORMATION AND ADVICE FOR THOSE IN NEED AND THEIR FAMILIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tor Support Services
Community Hub
Okehampton College
20 Mill Road
Okehampton
EX20 1PS
- Ffôn:
- 07823774505
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window