Hanes ariannol TRIPLE T CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1161398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.43k £45.38k £44.29k £46.11k £45.30k
Cyfanswm gwariant £18.28k £42.10k £13.24k £132.65k £14.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A