Hanes ariannol FRANKLEY GRACE COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1161966
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £16.09k £15.14k £15.84k £6.10k £5.38k
Cyfanswm gwariant £8.57k £21.38k £11.63k £3.37k £5.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A