Hanes ariannol The Merchant Taylors' Foundation
Rhif yr elusen: 1161568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.68k | £1.32m | £2.89m | £1.70m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.74k | £718.73k | £544.58k | £1.30m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.32m | £16.59m | £1.32m | £972.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £104.31k | £13.77m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £6.32k | £75.45k | £380.97k | £500.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £300 | £780 | £775 | £60 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £260.00k | £117.51k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £716.68k | £521.89k | £1.23m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.05k | £22.68k | £70.39k | £66.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £90.13k | £7.28k | £27.74k | £23.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £626.55k | £422.39k | £981.46k | £975.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £2.05k | £22.68k | £70.39k | £66.06k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.