CARIBBEAN AND AFRICAN COMMUNITY HEALTH SUPPORT FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Forum is to raise the profile of health and well being within the Caribbean&African community.The Objectives involves promoting awareness of the major health issues such as heart disease, diabetes, hypertension, mental health, stroke, & prostate cancer. CACHSF conducts research and acts as a first port of call for the exchange of health promoting/information amongst the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
- CACHSF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Lee Denton | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Silbert Mervin Blake | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Leroy Edwards | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Courtney Akrofi | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Deloreta Williams | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.13k | £30.07k | £35.06k | £36.00k | £22.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.26k | £22.46k | £31.61k | £18.00k | £28.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.73k | £1.94k | N/A | £29.80k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 08 Mawrth 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 08 Mawrth 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 29 Mawrth 2022 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 22 Mai 2022 | 110 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 10/06/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH WITHIN THE CARIBBEAN AND AFRICAN COMMUNITY IN SUFFOLK, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EDUCATION, HEALTH ADVICE, SIGNPOSTING ON HEALTH ISSUES AND RAISING AWARENESS OF HEALTH ISSUES INCLUDING SICKLE CELL ANAEMIA AND LUPUS THAT AFFECT THE CARIBBEAN AND AFRICAN COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Crown Hall Chambers
No 10 Crown Street
Ipswich
Suffolk
IP1 3LD
- Ffôn:
- 07507255251
- E-bost:
- Cachsf100@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window