ST. ANDREW'S METHODIST CHURCH, BUSHEY HEATH

Rhif yr elusen: 1163054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A Methodist Church in Bushey Heath which holds regular services of worship, maintains a Christian witness to the neighbourhood, supports the work of the Methodist Church in this country and overseas and serves the local community, in particular by providing facilities for a variety of activities engaged in by both children and adults.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £42,539
Cyfanswm gwariant: £43,318

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Donna Fowler-Marchant Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Dr JOHN MICHAEL WOOD Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
ANN WRIGHT Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
Dr HAZEL APPLETON B.SC.PH.D. Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
HUGH MARKHAM-JONES Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
LESLEY ANN MARKHAM-JONES Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
DAVID CHRISTOPHER WHITEHEAD Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
MATTHEW FRANCIS WILLIAM DEW TATTERSALL Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod
SUZANNE ELIZABETH WOOD Ymddiriedolwr 07 August 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.45k £40.93k £20.69k £26.45k £42.54k
Cyfanswm gwariant £39.47k £64.02k £27.90k £34.61k £43.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A N/A £680

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 20 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 20 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 17 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 16 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 16 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 16 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 16 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
31 Capel Road
WATFORD
HERTS
WD19 4FE
Ffôn:
01923210132