BLACKPOOL SMILE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We meet every Tuesday morning for lively chat, support, gentle exercise and low impact exercise such as yoga & pilates. These exercises and stretches are specifically tailored for people living with a chronic pain condition and may be carried out seated. Meetings are held at Cherry Tree Community Centre, Cherry Tree Gardens, Marton, Blackpool. FY4 4PY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Mai 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN CHRISTIAN | Cadeirydd | 26 March 2010 |
|
|
||||
Brenda Mary Roberts | Ymddiriedolwr | 26 March 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28k | £3.18k | £6.53k | £2.24k | £1.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54k | £3.47k | £1.28k | £1.61k | £2.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Chwefror 2025 | 391 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ebrill 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 MAY 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL GOOD HEALTH OF SUFFERERS OF CHRONIC PAIN IN BLACKPOOL, FYLDE AND WYRE IN THE COUNTY OF LANCASHIRE (AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO HAVE ATTENDED THE BLACKPOOL FYLDE AND WYRE HOSPITALS' PAIN MANAGEMENT PROGRAMME(S)) THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, MEDICAL REFERRALS, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE ON WAYS TO MANAGE PAIN, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CHRONIC PAIN AND ITS MANAGEMENT; 3. TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE WHO SUFFER FROM CHRONIC PAIN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Fairmont Drive
Hambleton
Poulton-le-Fylde
FY6 9EF
- Ffôn:
- 01253702343
- E-bost:
- blackpoolsmile2010@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window