STOCKPORT MUSLIM FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) The advancement of Islam in accordance with Sunni tradition and according to the Hanafi Barelvi school of Islamic jurisprudence. 2) To act as a resource for people up to 18 years old living in Stockport by providing advice and organising programmes of physical, educational & other activities. 3) The relief of those in need by reason of their age, ill health, disability and financial hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Stockport
Llywodraethu
- 09 Hydref 2015: Cofrestrwyd
- SMF (Enw gwaith)
- STOCKPORT MUSLIM FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iqbal Mendi Hussain | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|
||||
Nadeem Haque | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Tahir Jamal Abbasi | Ymddiriedolwr | 24 February 2019 |
|
|
||||
WAQUAS KAUSHAL | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
YASAR ANWAR KAUSHAL | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
HABIB AHMED | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
MUHAMMAD KAZIM RAZA | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.22k | £62.85k | £65.29k | £89.88k | £95.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.01k | £67.46k | £56.24k | £94.63k | £99.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.12k | £8.97k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 02 Hydref 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 02 Hydref 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 24 Medi 2024 | 360 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 24 Medi 2024 | 360 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 06 Mawrth 2023 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 06 Mawrth 2023 | 157 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 08 Hydref 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 08 Hydref 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 NOV 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH SUNNI TRADITION AND ACCORDING TO THE HANAFI BARELVI SCHOOL OF ISLAMIC JURISPRUDENCE INCLUDING (BUT NOT LIMITED) TO FACILITATING AND ORGANISING EACH THE FOLLOWING: (A) THE INDIVIDUAL AND COMMUNAL DAILY PRAYERS (MORE COMMONLY KNOWN AS ?SALAAT?) (B) THE COMMUNAL PRAYER MADE ON FRIDAYS (MORE COMMONLY KNOWN AS ?JUMAAH?) (C) THE REGULAR COMMUNAL GATHERINGS FOR THE REMEMBRANCE OF GOD AND FOR THE RECITATION OF EXTRACTS OF THE QURAN (MORE COMMONLY KNOWN AS ?ZIKR?). (D) THE COLLECTIVE OFFERING OF PEACE AND BLESSINGS UPON THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) BOTH IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMMUNAL DAILY PRAYERS AND THE COMMUNAL FRIDAY PRAYER AND OTHERWISE (MORE COMMONLY KNOWN AS PRAYING ?DUROOD SHAREEF?); (E) THE REMEMBRANCE AND CELEBRATION OF THE BIRTH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) (MORE COMMONLY KNOWN AS ?EID MILAD UN NABI?); (F) THE COMMUNAL FUNERAL PRAYER (MORE COMMONLY KNOWN AS ?JANAZAA?) AND PRAYERS OF REMEMBRANCE FOR THE DECEASED (MORE COMMONLY KNOWN AS ?KHATAMS?); (G) THE MONTHLY PRAYERS AS AN ACT OF REMEMBRANCE AND BLESSINGS FOR SAYYIDUNA SHEIKH ABDUL QAADIR JILANI (MAY GOD BE PLEASED WITH HIM) IN EACH ISLAMIC CALENDAR MONTH (MORE COMMONLY KNOWN AS ?GHIYARWEEN SHAREEF?) (H) THE REMEMBRANCE AND CELEBRATION OF ALL THE SAINTS ACCEPTED BY MUSLIMS FOLLOWING THE HANAFI BARELVI SCHOOL OF ISLAMIC JURISPRUDENCE (MAY GOD BE PLEASED WITH THEM) (BEING COLLECTIVELY MORE COMMONLY KNOWN AS ?AULIA ALLAH?); (I) THE PRAISING AND OFFERING OF BLESSINGS UPON THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) THROUGH THE RECITATION OF POETRY AND BY ANY OTHER MEANS; (J) SUCH OTHER PRAYER MEETINGS, LECTURES AND EDUCATIONAL AND/OR RELIGIOUS EVENTS AS THE MEMBERS MAY DECIDE FROM TIME TO TIME. 4.2 TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 18 LIVING IN STOCKPORT BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. 4.3 THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, ILL HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor, Mercury House
246 Finney Lane
Heald Green
CHEADLE
Cheshire
SK8 3QD
- Ffôn:
- 07879453785
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window