Ymddiriedolwyr WHITE WALTHAM CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1161543

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Giles Mahoney | Cadeirydd | 09 August 2022 |
|
|
||||
Paul Whitney | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Callum George Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jordan Thomas | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Harpreet Dhillon | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Catherine Murphy | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
MICHAEL SALMON | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
ANDREW ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
LUKE BEARD | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
SIMON EDWARD JESSUP | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.