ARYA SAMAJ (VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Weekly Congregations/Prayers. 2. Daily Prayer. 3. Weekly Friends Group gatherings for all ages/gendres and races. 4. Free Yoga/Meditation and Aasana (Postures) Sessions to help stay active & healthy. 5. Childrens' Dance classes to enhance community spirit and keep away from street Menace. 6. National, Cultural and Community festivals/ Events. 7. Bereavement Councelling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 20 Mai 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156785 ARYA SAMAJ(VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS
- 26 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- VEDIC MISSION (ARYA SAMAJ) WEST MIDLANDS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.54k | £80.90k | £65.87k | £65.48k | £66.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.69k | £71.71k | £62.32k | £70.40k | £66.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 09 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 24 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 30 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 07 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 21 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 16 Ionawr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MAY 1978 AS AMENDED 19TH JULY 1981, 1 SEPTEMBER 1991, 5 JULY 1992, 3 JULY 1994 AND 7 JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE VEDIC DHARMA (RELIGION) AND TO PROMOTE THE CULTURAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL NEEDS OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window