ymddiriedolwyr THE QUEENSBURY COMMUNITY PROGRAMME LIMITED
Rhif yr elusen: 1165411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Majkowski | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Michael David Tomkinson | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Judith Amanda Acton | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
John Stephen Thompson | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||
ANDREW SENIOR | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
VERONICA HALL | Ymddiriedolwr | 23 December 2015 |
|
|
||||
MARTIN GREGORY WALKER | Ymddiriedolwr | 14 July 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.