WALKING WITH IN NORTH TYNESIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide relief for refugees, asylum seekers,those without status, and others who are in condition of need, hardship and distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2016: Cofrestrwyd
- WALKING WITH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Victor Hood | Cadeirydd | 06 May 2021 |
|
|||||
Elizabeth Innes Thompson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Gwyneth Kathleen McKenzzie | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Robert Wylie | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Valerie Jamieson | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Rev Enid Muriel Gordon | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Rev Malcolm Railton Treasurer | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||
MAUREEN LOUISE MADDEN | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.20k | £137.31k | £139.31k | £136.81k | £190 | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.24k | £124.83k | £104.93k | £121.95k | £1.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.00k | £11.00k | £12.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JUN 2004 AS AMENDED ON 17/06/2013 AS AMENDED ON 14/01/2016 as amended on 04 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
2.01 THE PROMOTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE SEEKING ASYLUM IN THE UNITED KINGDOM OR WHO ARE REFUGEES, AND WHO RESIDE IN NORTH TYNESIDE AND THE SURROUNDING AREA; 2.02 THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, BY PROVIDING: EDUCATION AND TRAINING IN THE ENGLISH LANGUAGE; SOCIAL AND RECREATIONAL FACILITIES AND EVENTS INVOLVING THE LOCAL COMMUNITY; 2.03 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN NORTH TYNESIDE AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church House
Hugh Street
WALLSEND
NE28 6RL
- Ffôn:
- 0191 6498974
- E-bost:
- Joan@walkingwith.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window