Hanes ariannol BESSES O' TH' BARN BAND (1818)

Rhif yr elusen: 1165499
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £12.96k £6.55k £4.37k £4.58k £7.74k
Cyfanswm gwariant £21.55k £12.15k £4.42k £8.23k £10.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A