Hanes ariannol WILMSLOW GREEN ROOM SOCIETY
Rhif yr elusen: 506047
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.59k | £32.99k | £42.25k | £40.31k | £7.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.64k | £42.12k | £31.89k | £34.29k | £5.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.