HOME4U CARDIFF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home4U Cardiff appeals to property owners in the Cardiff area, asking if they can suitable properties, in good condition and with appropriate facilities, available for a specific period to asylum seekers and refugees who are currently homeless and destitute. The trustees make appropriate agreements with the property owners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,229 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
Llywodraethu
- 12 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauri Rosebind Taylor-Nayar | Cadeirydd | 23 September 2016 |
|
|
||||||
Shuna Miah | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||||
Sabiha Azad | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||||
Dr Elizabeth Willmington | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||||
Princess Onyeanusi | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||||
Nirushan Sudarsan | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|||||||
His Honour Nicholas Cooke | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||
MARY O'NEILL | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.55k | £149.32k | £83.61k | £81.83k | £87.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.97k | £58.07k | £104.70k | £107.00k | £117.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | £42.38k | £20.61k | £11.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 12 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF HOME4U CARDIFF ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS AMONG ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN CARDIFF AND THE SURROUNDING AREA, BY PROVISION OF, OR ASSISTANCE WITH, THE PROVISION OF ACCOMMODATION, SUPPORT AND ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Meteor Street
CARDIFF
CF24 0HX
- Ffôn:
- 07878173681
- E-bost:
- info@home4ucardiff.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window