Hanes ariannol FRIENDS OF CHISLEHURST AND WALDEN RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1163405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 02/09/2021 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.64k | £3.23k | £24.95k | £7.03k | £25.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.91k | £9.92k | £12.83k | £25.03k | £29.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.