Hanes ariannol SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION (WALES)

Rhif yr elusen: 506056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.78k £8.46k £13.66k £16.14k £13.51k
Cyfanswm gwariant £15.30k £6.01k £7.11k £13.24k £14.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A