Dogfen lywodraethu BLACKBURN CHAMBER CHOIR
Rhif yr elusen: 506072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 SEPTEMBER 1972 AS AMENDED 5 OCTOBER 1978, 7 OCTOBER 1982, 9 DECEMBER 1982, 8 SEPTEMBER 1983 AND 8 MARCH 1984. as amended on 21 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER MUSICAL ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.