ymddiriedolwyr YOUNG GAMERS AND GAMBLERS EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1162425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M WOJCIK | Cadeirydd | 21 September 2017 |
|
|||||
Clive William Reeves | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Anna Louise Greaves | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Paul Andre Morris | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
David Asher Miller | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Kwaku Owusu-Ansah | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Gillian Lesley White | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Anne Casey | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Valerie Bozzetto | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.