THE SOCIETY OF STRANGE AND ANCIENT INSTRUMENTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society of Strange and Ancient Instruments provides musical performances, lecture-recitals and workshops, information, a forum and other facilities in respect of unusual historical instruments, for as wide an audience as possible throughout the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Hydref 2015: CIO registration
- SSAI (Enw gwaith)
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Kelly | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Mark John Fell | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Emilia Anne Benjamin | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Aidan Samuel Hendrickse | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Jan Paul Hendrickse | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Antony Justin Althaus | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £19.38k | £12.61k | £193 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.57k | £10.82k | £19.34k | £72 | £2.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Ebrill 2025 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 23 Ebrill 2025 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 01 Mawrth 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 01 Mawrth 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 18 Tachwedd 2022 | 263 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 18 Tachwedd 2022 | 263 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 06 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS AND THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROVIDING MUSICAL PERFORMANCES, LECTURE RECITALS AND WORKSHOPS, INFORMATION, A FORUM AND OTHER FACILITIES IN RESPECT OF UNUSUAL HISTORICAL INSTRUMENTS, TO AS WIDE AN AUDIENCE AS POSSIBLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Wellmeadow Road
LONDON
SE13 6TB
- Ffôn:
- 07767407043
- E-bost:
- denisemellion@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window